MOHEDANO POZUELO FRANCISCO
Informe ejecutivo de MOHEDANO POZUELO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOHEDANO POZUELO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AYUDAS360PYMES SL | Administrador Solidario | 24/11/2023 | |
FMP REAL HOLDING 2022 SL | Administrador Unico | 30/01/2023 | |
FMP REAL HOLDING 2022 SL | Socio Unico | 30/01/2023 | |
CONSULTORES Y ASESORES DE EMPRESAS D&J SL | Administrador Solidario | 16/09/2021 | |
D&J CONSULTORIA TRIBUTARIA SL | Administrador Solidario | 18/12/2020 |
VINCULACIONES DE MOHEDANO POZUELO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOHEDANO POZUELO FRANCISCO
Empresa: AYUDAS360PYMES SL
Administrador Solidario
- Mohedano Pozuelo Francisco
- Yugo Sanchez Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 123, S 8, H CR 33780, I/A 1 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-13
Empresa: FMP REAL HOLDING 2022 SL
Administrador Unico
- Mohedano Pozuelo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 711 , F 217, S 8, H CR 33121, I/A 1 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-13
Empresa: FMP REAL HOLDING 2022 SL
Socio Único
- Mohedano Pozuelo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 711 , F 217, S 8, H CR 33121, I/A 1 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-13
Administrador Solidario
- Mohedano Pozuelo Francisco
- Navarrete Sosa Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 372 , F 202, S 8, H CR 14393, I/A 3 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-13
Administrador Solidario
- Ballesteros Tardio Juan
- Gomez Fernandez Jesus Alfredo
- Mohedano Pozuelo Francisco
- Sanchez-molero Lara Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 668 , F 201, S 8, H CR 30995, I/A 2 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-13
Empresa: D&J CONSULTORIA TRIBUTARIA SL
Administrador Solidario
- Mohedano Pozuelo Francisco
- Sanchez-molero Lara Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 680 , F 17, S 8, H CR 31530, I/A 1 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-13
Administrador Solidario
- Ballesteros Tardio Juan
- Gomez Fernandez Jesus Alfredo
- Mohedano Pozuelo Francisco
- Sanchez-molero Lara Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 668 , F 196, S 8, H CR 30995, I/A 1 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-13
Información de MOHEDANO POZUELO FRANCISCO
Mostramos los datos de MOHEDANO POZUELO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOHEDANO POZUELO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos