MOHAMMED MESKINI
Informe ejecutivo de MOHAMMED MESKINI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MOHAMMED MESKINI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARI Y HASSAN HERMANOS SL | Socio Unico | 26/12/2011 | |
MARI Y HASSAN HERMANOS SL | Administrador Unico | 26/12/2011 | |
PRINCIPE DE NARANJA SL | Socio Unico | 13/07/2010 | |
PRINCIPE DE NARANJA SL | Administrador Unico | 13/07/2010 | |
CONSTRUCCIONES ALBAYRE SL | Socio Unico | 16/07/2009 | |
CONSTRUCCIONES ALBAYRE SL | Administrador Unico | 16/07/2009 |
VINCULACIONES DE MOHAMMED MESKINI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOHAMMED MESKINI
Empresa: MARI Y HASSAN HERMANOS SL
Administrador Unico
- Mohammed Meskini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2540 , F 13, S 8, H MU 65930, I/A 4 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-30
Empresa: MARI Y HASSAN HERMANOS SL
Nuevo Socio Único
- Mohammed Meskini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2540 , F 13, S 8, H MU 65930, I/A 3 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-30
Empresa: PRINCIPE DE NARANJA SL
Administrador Unico
- Mohammed Meskini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2264 , F 29, S 8, H MU 54788, I/A 2 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-30
Empresa: PRINCIPE DE NARANJA SL
Nuevo Socio Único
- Mohammed Meskini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2264 , F 29, S 8, H MU 54788, I/A 2 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-30
Empresa: CONSTRUCCIONES ALBAYRE SL
Administrador Unico
- Mohammed Meskini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2428 , F 87, S 8, H MU 59987, I/A 2 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-30
Empresa: CONSTRUCCIONES ALBAYRE SL
Nuevo Socio Único
- Mohammed Meskini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2428 , F 87, S 8, H MU 59987, I/A 2 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-30
Información de MOHAMMED MESKINI
Mostramos los datos de MOHAMMED MESKINI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOHAMMED MESKINI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos