MOHAMMAD REZA MANBACHI GORANI
Informe ejecutivo de MOHAMMAD REZA MANBACHI GORANI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOHAMMAD REZA MANBACHI GORANI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES SABADELL SIGLO XXI SL | Apoderado Solidario | 20/12/2019 | |
PROMOBISBAL SIGLO XXI SL | Apoderado Solidario | 03/07/2017 | |
DISTRIBUIDORA CAT & COLFER SL | Administrador Unico | 22/03/2017 |
VINCULACIONES DE MOHAMMAD REZA MANBACHI GORANI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOHAMMAD REZA MANBACHI GORANI
Empresa: DERC GESTION SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Mohammad Reza Manbachi Gorani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38566 , F 141, S 8, H B 326966, I/A 9 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-08
Empresa: PROMOCIONES SABADELL SIGLO XXI SL
Apoderado Solidario
- Mohammad Reza Manbachi Gorani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47138 , F 189, S 8, H B 542409, I/A 2 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-08
Empresa: PROMOBISBAL SIGLO XXI SL
Apoderado Solidario
- Mohammad Reza Manbachi Gorani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45990 , F 67, S 8, H B 506128, I/A 2 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-08
Empresa: DISTRIBUIDORA CAT & COLFER SL
Administrador Unico
- Mohammad Reza Manbachi Gorani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43447 , F 191, S 8, H B 429670, I/A 3 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-08
Empresa: DERC GESTION SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Mohammad Reza Manbachi Gorani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38566 , F 140, S 8, H B 326966, I/A 6 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-08
Información de MOHAMMAD REZA MANBACHI GORANI
Mostramos los datos de MOHAMMAD REZA MANBACHI GORANI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOHAMMAD REZA MANBACHI GORANI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos