MOHAMMAD IKRAM
Informe ejecutivo de MOHAMMAD IKRAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOHAMMAD IKRAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KHUDA DAD SL | Administrador Unico | 14/02/2023 | |
GREEK ALIMENTACION SL | Administrador Unico | 13/12/2019 | |
ANALIAFOODS SL | Socio Unico | 15/05/2012 |
VINCULACIONES DE MOHAMMAD IKRAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOHAMMAD IKRAM
Empresa: FAZAL CHAK 3 SL
Administrador Unico
- Mohammad Ikram
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45388 , F 169, S 8, H B 486208, I/A 2 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-08
Empresa: KHUDA DAD SL
Administrador Unico
- Mohammad Ikram
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48644 , F 145, S 8, H B 591199, I/A 1 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-08
Empresa: GREEK ALIMENTACION SL
Administrador Unico
- Mohammad Ikram
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46746 , F 208, S 8, H B 529583, I/A 3 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-08
Empresa: FAZAL CHAK 3 SL
Administrador Unico
- Mohammad Ikram
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45388 , F 168, S 8, H B 486208, I/A 1 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-08
Empresa: HOSTELERIA WALED IKRAM SL
Liquidador
- Mohammad Ikram
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 582 , F 173, S 8, H CR 23709, I/A 2 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-13
Empresa: HOSTELERIA WALED IKRAM SL
Administrador Unico
- Mohammad Ikram
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 582 , F 173, S 8, H CR 23709, I/A 2 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-13
Empresa: HOSTELERIA WALED IKRAM SL
Administrador Unico
- Mohammad Ikram
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 582 , F 171, S 8, H CR 23709, I/A 1 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-13
Empresa: HOSTELERIA WALED IKRAM SL
Socio Único
- Mohammad Ikram
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 582 , F 171, S 8, H CR 23709, I/A 1 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-13
Empresa: ANALIAFOODS SL
Nuevo Socio Único
- Mohammad Ikram
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9448, L 6730, F 214, S 8, H V 147799, I/A 2 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-46
Información de MOHAMMAD IKRAM
Mostramos los datos de MOHAMMAD IKRAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOHAMMAD IKRAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos