MOHAMMAD FAROOQ
Informe ejecutivo de MOHAMMAD FAROOQ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOHAMMAD FAROOQ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FARCELONA 2015 SL | Administrador Unico | 01/10/2015 | |
JAT AND BUTT SL | Administrador Unico | 02/02/2012 | |
EUROSTAR FOODS SL | Administrador Solidario | 26/11/2010 |
VINCULACIONES DE MOHAMMAD FAROOQ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOHAMMAD FAROOQ
Empresa: SHERI DUA GLOBAL SL
Administrador Mancomunado
- Mohammad Farooq
- Muhammad Zubair
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 507582, I/A 2 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-08
Empresa: SHERI DUA GLOBAL SL
Administrador Mancomunado
- Mohammad Farooq
- Muhammad Zubair
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46040 , F 205, S 8, H B 507582, I/A 1 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-08
Empresa: OASIS DONER BCN SL
Administrador Unico
- Mohammad Farooq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44334 , F 56, S 8, H B 453073, I/A 2 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-08
Empresa: FARCELONA 2015 SL
Administrador Unico
- Mohammad Farooq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45002 , F 134, S 8, H B 473897, I/A 1 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-08
Empresa: OASIS DONER BCN SL
Administrador Unico
- Mohammad Farooq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44334 , F 56, S 8, H B 453073, I/A 1 (23/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-08
Empresa: JAT AND BUTT SL
Administrador Unico
- Mohammad Farooq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42980 , F 195, S 8, H B 417042, I/A 1 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-08
Empresa: EUROSTAR FOODS SL
Administrador Solidario
- Moazam Ali Hashmi
- Mohammad Farooq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42221 , F 194, S 8, H B 404618, I/A 1 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-08
Información de MOHAMMAD FAROOQ
Mostramos los datos de MOHAMMAD FAROOQ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOHAMMAD FAROOQ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos