MOHAMED EL HAMMANI
Informe ejecutivo de MOHAMED EL HAMMANI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOHAMED EL HAMMANI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL SL | Administrador Unico | 14/09/2021 | |
OBRES I SERVEIS CONSPAI SL | Apoderado Solidario | 08/09/2020 |
VINCULACIONES DE MOHAMED EL HAMMANI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOHAMED EL HAMMANI
Empresa: SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL SL
Administrador Unico
- Mohamed El Hammani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47443 , F 156, S 8, H B 551928, I/A 3 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-183-08
Empresa: OBRES I SERVEIS CONSPAI SL
Apoderado Solidario
- Mohamed El Hammani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47443 , F 160, S 8, H B 551929, I/A 2 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-08
Administrador Unico
- Mohamed El Hammani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45660 , F 20, S 8, H B 494926, I/A 6 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-08
Administrador Unico
- Mohamed El Hammani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45660 , F 19, S 8, H B 494926, I/A 5 (18/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-08
Información de MOHAMED EL HAMMANI
Mostramos los datos de MOHAMED EL HAMMANI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOHAMED EL HAMMANI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos