MOHAMED BAYA
Informe ejecutivo de MOHAMED BAYA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MOHAMED BAYA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACP CANALIZACIONES Y SERVICIOS SIGLO XXI SL | Administrador Unico | 07/12/2016 | |
AUTOTRANSFORMADOS AUTRIGON SL | Administrador Unico | 05/12/2012 | |
COPRASA CONTRATAS Y OBRAS SL | Administrador Unico | 28/10/2009 | |
CONSTRUCCIONES NOMAR 2009 SL | Administrador Unico | 20/03/2009 |
VINCULACIONES DE MOHAMED BAYA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOHAMED BAYA
Administrador Unico
- Mohamed Baya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26937 , F 140, S 8, H B 110524, I/A 10 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-08
Empresa: AUTOTRANSFORMADOS AUTRIGON SL
Administrador Unico
- Mohamed Baya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43259 , F 59, S 8, H B 421691, I/A 2 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-08
Empresa: COPRASA CONTRATAS Y OBRAS SL
Administrador Unico
- Mohamed Baya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41497 , F 187, S 8, H B 386960, I/A 1 (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-08
Empresa: CONSTRUCCIONES NOMAR 2009 SL
Administrador Unico
- Mohamed Baya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41113 , F 160, S 8, H B 379370, I/A 1 (20/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-08
Información de MOHAMED BAYA
Mostramos los datos de MOHAMED BAYA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOHAMED BAYA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos