MOHAMAD AKECH HOBBY
Informe ejecutivo de MOHAMAD AKECH HOBBY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOHAMAD AKECH HOBBY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAM CONDAL SL | Administrador Unico | 23/09/2016 | 29/12/2016 |
ARA BARCELONA SL | Administrador Unico | 03/07/2014 | 12/08/2016 |
ARA BARCELONA SL | Administrador Mancomunado | 15/11/2012 | 03/07/2014 |
VINCULACIONES DE MOHAMAD AKECH HOBBY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOHAMAD AKECH HOBBY
Empresa: SAM CONDAL SL
Administrador Unico
- Mohamad Akech Hobby
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45560 , F 31, S 8, H B 491863, I/A 2 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-08
Empresa: SAM CONDAL SL
Administrador Unico
- Mohamad Akech Hobby
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45560 , F 30, S 8, H B 491863, I/A 1 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-08
Empresa: ARA BARCELONA SL
Administrador Unico
- Mohamad Akech Hobby
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43446 , F 35, S 8, H B 430031, I/A 3 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-08
Empresa: ARA BARCELONA SL
Administrador Unico
- Mohamad Akech Hobby
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43446 , F 35, S 8, H B 430031, I/A 2 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-08
Empresa: ARA BARCELONA SL
Administrador Mancomunado
- Bou Castella Jose Luis
- Mohamad Akech Hobby
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43446 , F 35, S 8, H B 430031, I/A 2 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-08
Empresa: ARA BARCELONA SL
Administrador Mancomunado
- Bou Castella Jose Luis
- Mohamad Akech Hobby
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43446 , F 34, S 8, H B 430031, I/A 1 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-08
Información de MOHAMAD AKECH HOBBY
Mostramos los datos de MOHAMAD AKECH HOBBY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOHAMAD AKECH HOBBY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos