MOHADDES SHAKURI GANJAVI NAZILA
Informe ejecutivo de MOHADDES SHAKURI GANJAVI NAZILA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOHADDES SHAKURI GANJAVI NAZILA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TANGERINE PICTURES SL | Administrador Solidario | 29/05/2020 | 20/03/2024 |
TANGERINE PICTURES SL | Socio Unico | 13/09/2018 | 29/05/2020 |
TANGERINE PICTURES SL | Administrador Unico | 13/09/2018 | 29/05/2020 |
REVODO SL | Administrador Unico | 25/04/2019 | 27/05/2019 |
VINCULACIONES DE MOHADDES SHAKURI GANJAVI NAZILA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOHADDES SHAKURI GANJAVI NAZILA
Empresa: TANGERINE PICTURES SL
Administrador Solidario
- Gilani Nima Tabini
- Mohaddes Shakuri Ganjavi Nazila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38117 , F 44, S 8, H M 678361, I/A 5 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-28
Empresa: TANGERINE PICTURES SL
Administrador Solidario
- Gilani Nima Tabini
- Mohaddes Shakuri Ganjavi Nazila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38117 , F 43, S 8, H M 678361, I/A 2 (29/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-107-28
Empresa: TANGERINE PICTURES SL
Administrador Unico
- Mohaddes Shakuri Ganjavi Nazila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38117 , F 43, S 8, H M 678361, I/A 2 (29/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-107-28
Empresa: REVODO SL
Administrador Unico
- Mohaddes Shakuri Ganjavi Nazila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39012 , F 137, S 8, H M 693241, I/A 2 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-28
Empresa: REVODO SL
Administrador Unico
- Mohaddes Shakuri Ganjavi Nazila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39012 , F 135, S 8, H M 693241, I/A 1 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-28
Empresa: TANGERINE PICTURES SL
Administrador Unico
- Mohaddes Shakuri Ganjavi Nazila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38117 , F 41, S 8, H M 678361, I/A 1 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-28
Empresa: TANGERINE PICTURES SL
Socio Único
- Mohaddes Shakuri Ganjavi Nazila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38117 , F 41, S 8, H M 678361, I/A 1 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-28
Información de MOHADDES SHAKURI GANJAVI NAZILA
Mostramos los datos de MOHADDES SHAKURI GANJAVI NAZILA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOHADDES SHAKURI GANJAVI NAZILA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos