MOGORT ALBEROLA RAUL
Informe ejecutivo de MOGORT ALBEROLA RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOGORT ALBEROLA RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA MOSAIRA INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 29/03/2021 | |
TROGOM DISTRIBUCIONES SL | Administrador Solidario | 21/06/2016 |
VINCULACIONES DE MOGORT ALBEROLA RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOGORT ALBEROLA RAUL
Empresa: VALLDIGNA VIATGES SRL
Liquidador Solidario
- Mogort Alberola David
- Mogort Alberola Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7923, L 5218, F 67, S 8, H V 99480, I/A 2 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-46
Empresa: VALLDIGNA VIATGES SRL
Administrador Solidario
- Mogort Alberola David
- Mogort Alberola Raul
Liquidador Solidario
- Mogort Alberola David
- Mogort Alberola Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7923, L 5218, F 67, S 8, H V 99480, I/A 2 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-46
Empresa: LA MOSAIRA INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Mogort Alberola David
- Mogort Alberola Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10964, L 8242, F 215, S 8, H V 197479, I/A 1 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-46
Empresa: TROGOM DISTRIBUCIONES SL
Administrador Solidario
- Mogort Alberola David
- Mogort Alberola Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10140, L 7422, F 140, S 8, H V 171388, I/A 1 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-46
Información de MOGORT ALBEROLA RAUL
Mostramos los datos de MOGORT ALBEROLA RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOGORT ALBEROLA RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos