MOGENA BUENAVIDA CONCEPCION
Informe ejecutivo de MOGENA BUENAVIDA CONCEPCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOGENA BUENAVIDA CONCEPCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMUEBLES LEDO SL | Apoderado | 13/04/2023 | |
GEPLAMA SA | Administrador Unico | 20/09/2011 | 23/03/2023 |
VINCULACIONES DE MOGENA BUENAVIDA CONCEPCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOGENA BUENAVIDA CONCEPCION
Empresa: INMUEBLES LEDO SL
Apoderado
- Mogena Buenavida Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20386 , F 5, S 8, H M 360545, I/A 5 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-28
Empresa: GEPLAMA SA
Administrador Unico
- Mogena Buenavida Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28690 , F 189, S 8, H M 74088, I/A 14 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-28
Empresa: GEPLAMA SA
Administrador Unico
- Mogena Buenavida Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28690 , F 189, S 8, H M 74088, I/A 13 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-28
Empresa: GEPLAMA SA
Administrador Unico
- Mogena Buenavida Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4474 , F 188, S 8, H M 74088, I/A 12 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-28
Información de MOGENA BUENAVIDA CONCEPCION
Mostramos los datos de MOGENA BUENAVIDA CONCEPCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOGENA BUENAVIDA CONCEPCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos