MOGAS UMBERT VICENTE
Informe ejecutivo de MOGAS UMBERT VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MOGAS UMBERT VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA BON APART SA | Administrador Unico | 09/07/2024 |
VINCULACIONES DE MOGAS UMBERT VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOGAS UMBERT VICENTE
Empresa: INMOBILIARIA BON APART SA
Administrador Unico
- Mogas Umbert Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 45286, I/A 17 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-08
Empresa: INMOBILIARIA BON APART SA
Administrador Unico
- Mogas Umbert Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4566 , F 162, S 8, H B 45286, I/A 16 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-08
Empresa: INMOBILIARIA BON APART SA
Administrador Unico
- Mogas Umbert Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4566 , F 162, S 8, H B 45286, I/A 15 (17/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-08
Empresa: INMOBILIARIA BON APART SA
Administrador Unico
- Mogas Umbert Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4566 , F 162, S 8, H B 45286, I/A 14 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-08
Información de MOGAS UMBERT VICENTE
Mostramos los datos de MOGAS UMBERT VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOGAS UMBERT VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos