MOFFATT JILLIAN
Informe ejecutivo de MOFFATT JILLIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOFFATT JILLIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MC CAIN HOLDING SPAIN SL | Apoderado | 19/10/2015 | 11/01/2018 |
MC CAIN HOLDING SPAIN SL | Consejero | 19/10/2015 | 23/11/2017 |
VINCULACIONES DE MOFFATT JILLIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOFFATT JILLIAN
Empresa: MC CAIN HOLDING SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Aguirre Garcia Loreto
- Cardoso De Meneses De Sottomayor Lourenco Maria
- Moffatt Jillian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27146 , F 114, S 8, H M 288965, I/A 15 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-28
Empresa: MC CAIN HOLDING SPAIN SL
Consejero
- Moffatt Jillian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27146 , F 114, S 8, H M 288965, I/A 14 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-28
Empresa: MC CAIN HOLDING SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Aguirre Garcia Loreto
- Cardoso De Meneses De Sottomayor Lourenco Maria
- Moffatt Jillian
Consejero
- Moffatt Jillian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27146 , F 111, S 8, H M 288965, I/A 12 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-28
Información de MOFFATT JILLIAN
Mostramos los datos de MOFFATT JILLIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOFFATT JILLIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos