MODREGO TORRES JOAQUIN
Informe ejecutivo de MODREGO TORRES JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MODREGO TORRES JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORGANIZACION DE EVENTOS Y DESARROLLOS COMERCIALES SL | Administrador Unico | 27/09/2013 | |
STRAW PULPING ENGINEERING SL | Socio Unico | 06/08/2012 | |
STRAW PULPING ENGINEERING SL | Administrador Unico | 06/08/2012 | |
PIRINEOS TEXICON 2000 SL | Administrador Unico | 27/05/2010 |
VINCULACIONES DE MODREGO TORRES JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MODREGO TORRES JOAQUIN
Administrador Unico
- Modrego Torres Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3999 , F 106, S 8, H Z 55577, I/A 1 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-50
Empresa: STRAW PULPING ENGINEERING SL
Administrador Unico
- Modrego Torres Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 71, S 8, H Z 26342, I/A 6 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-50
Empresa: STRAW PULPING ENGINEERING SL
Socio Único
- Modrego Torres Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 71, S 8, H Z 26342, I/A 6 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-50
Administrador Unico
- Modrego Torres Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2025 , F 162, S 8, H Z 19848, I/A 8 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-50
Empresa: PIRINEOS TEXICON 2000 SL
Administrador Unico
- Modrego Torres Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3780 , F 71, S 8, H Z 50212, I/A 1 (27/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-50
Información de MODREGO TORRES JOAQUIN
Mostramos los datos de MODREGO TORRES JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MODREGO TORRES JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos