MODESTO AGUIRRE SANCHEZ
Informe ejecutivo de MODESTO AGUIRRE SANCHEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MODESTO AGUIRRE SANCHEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO MEDICO TORRE-PACHECO SL | Secretario | 14/11/2023 | |
CENTRO MEDICO TORRE-PACHECO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 14/11/2023 | |
CENTRO MEDICO TORRE-PACHECO SL | Consejero | 14/11/2023 |
VINCULACIONES DE MODESTO AGUIRRE SANCHEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MODESTO AGUIRRE SANCHEZ
Empresa: CENTRO MEDICO TORRE-PACHECO SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Modesto Aguirre Sanchez
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1401 , F 182, S 8, H MU 25315, I/A 10 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-30
Empresa: CENTRO MEDICO TORRE-PACHECO SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Modesto Aguirre Sanchez
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1401 , F 182, S 8, H MU 25315, I/A 10 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-30
Empresa: CENTRO MEDICO TORRE-PACHECO SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Modesto Aguirre Sanchez
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1401 , F 181, S 8, H MU 25315, I/A 9 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-30
Empresa: CENTRO MEDICO TORRE-PACHECO SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Modesto Aguirre Sanchez
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1401 , F 181, S 8, H MU 25315, I/A 9 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-30
Empresa: CENTRO MEDICO TORRE-PACHECO SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Modesto Aguirre Sanchez
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1401 , F 181, S 8, H MU 25315, I/A 8 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-30
Empresa: CENTRO MEDICO TORRE-PACHECO SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Modesto Aguirre Sanchez
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1401 , F 181, S 8, H MU 25315, I/A 8 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-30
Consejero Delegado
Consejero
- Gines Gomez Arnau
- Maria Concepcion Garcia Pellicer
- Modesto Aguirre Sanchez
Presidente
Secretario
- Modesto Aguirre Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2058 , F 29, S 8, H MU 47620, I/A 2 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-30
Información de MODESTO AGUIRRE SANCHEZ
Mostramos los datos de MODESTO AGUIRRE SANCHEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MODESTO AGUIRRE SANCHEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos