MOCQUARD JEAN MARC CLAUDE
Informe ejecutivo de MOCQUARD JEAN MARC CLAUDE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MOCQUARD JEAN MARC CLAUDE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTAFETA LA LINEA SL | Administrador Mancomunado | 20/06/2022 | |
KIDS SSR2 SL | Apoderado Solidario | 21/01/2020 | |
ERABLE INVERSIONES SL | Apoderado | 05/11/2019 | |
ESTAFETA COLMENAR SL | Administrador Mancomunado | 18/04/2018 | |
KIDS ALCOBENDAS SL | Apoderado Solidario | 09/08/2011 | |
KIDS ALCOBENDAS SL | Apoderado | 16/06/2011 | |
MODARA TECHNOLOGIES SRL | Administrador Mancomunado | 13/11/2009 |
VINCULACIONES DE MOCQUARD JEAN MARC CLAUDE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOCQUARD JEAN MARC CLAUDE
Empresa: ESTAFETA LA LINEA SL
Administrador Mancomunado
- Armijo Nistal Maria Antonia
- Lanza Sanchez Pablo Ignacio
- Mocquard Jean Marc Claude
- Peñasco Donado Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43673 , F 110, S 8, H M 770970, I/A 1 (20/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-28
Empresa: MODARA TECHNOLOGIES SRL
Administrador Mancomunado
- Benacerraf Botbol Leon
- D ' Cotta Carreras Miguel
- Mocquard Jean Marc Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33759 , F 172, S 8, H M 488412, I/A 10 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Empresa: KIDS SSR2 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Benacerrat Botbol Leon
- Mocquard Jean Marc Claude
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40109 , F 140, S 8, H M 712799, I/A 1 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
Empresa: ERABLE INVERSIONES SL
Apoderado
- Mocquard Jean Marc Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18773 , F 217, S 8, H M 327165, I/A 9 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-28
Empresa: ALPHA INVERSORA SL
Apoderado
- Mocquard Jean Marc Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26847 , F 185, S 8, H M 86016, I/A 17 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-28
Empresa: FORMA EPSILON SL
Apoderado
- Mocquard Jean Marc Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17618 , F 168, S 8, H M 303138, I/A 8 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-28
Empresa: CXIOME ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- D ' Cotta Carreras Miguel
- Gonzalez Losada Miguel Angel
- Mocquard Jean Marc Claude
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33194 , F 222, S 8, H M 417567, I/A 21 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-28
Empresa: ESTAFETA COLMENAR SL
Administrador Mancomunado
- Armijo Nistal Maria Antonia
- Lanza Sanchez Pablo Ignacio
- Mocquard Jean Marc Claude
- Peñasco Donado Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37140 , F 145, S 8, H M 662925, I/A 1 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-28
Empresa: CXIOME ESPAÑA SA
Apoderado
- D ' Cotta Carreras Miguel
- Gonzalez Losada Miguel Angel
- Gonzalez Losada Miguel Angel
- Mocquard Jean Marc Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23290 , F 214, S 8, H M 417567, I/A 14 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-28
Empresa: MODARA TECHNOLOGIES SRL
Administrador Mancomunado
- Benacerraf Botbol Leon
- D ' Cotta Carreras Miguel
- Mocquard Jean Marc Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27107 , F 185, S 8, H M 488412, I/A 4 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-28
VER MAS ACTOS
Información de MOCQUARD JEAN MARC CLAUDE
Mostramos los datos de MOCQUARD JEAN MARC CLAUDE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOCQUARD JEAN MARC CLAUDE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos