MOCHON ALONSO YOLANDA
Informe ejecutivo de MOCHON ALONSO YOLANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MOCHON ALONSO YOLANDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES MOCHON SL | Administrador Unico | 30/12/2020 | |
ELUDENS 20 SL | Administrador Unico | 22/11/2019 | |
BRODERIPI 10 SL | Administrador Solidario | 11/06/2014 | |
GRANADA-NATAL SL | Administrador Unico | 25/02/2013 | |
ALQUERIA DEL MEDITERRANEO 20 SL | Administrador Unico | 25/02/2013 | |
ACHATIDEA 12 SL | Administrador Unico | 03/10/2012 |
VINCULACIONES DE MOCHON ALONSO YOLANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOCHON ALONSO YOLANDA
Empresa: INVERSIONES MOCHON SL
Administrador Unico
- Mochon Alonso Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 452 , F 32, S 8, H GR 2736, I/A 9 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-18
Empresa: ELUDENS 20 SL
Administrador Unico
- Mochon Alonso Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6795 , F 171, S 8, H SE123786, I/A 1 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-41
Empresa: BRODERIPI 10 SL
Administrador Solidario
- Mochon Alonso Juan Manuel
- Mochon Alonso Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 183, S 8, H GR 40409, I/A 4 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-18
Empresa: ALQUERIA DEL MEDITERRANEO 20 SL
Administrador Unico
- Mochon Alonso Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1385 , F 129, S 8, H GR 37893, I/A 6 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-18
Empresa: GRANADA-NATAL SL
Administrador Unico
- Mochon Alonso Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1401 , F 50, S 8, H GR 38755, I/A 2 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-18
Empresa: ACHATIDEA 12 SL
Administrador Unico
- Mochon Alonso Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5587 , F 77, S 8, H SE 94683, I/A 1 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-41
Empresa: ALGRA INVERSIONES Y SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Cano Ivorra Vicenta Rosa
- Mochon Alonso Yolanda
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 853 , F 208, S 8, H GR 14779, I/A 4 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-18
Empresa: PROMOCIONES MOCHON 2004 SL
Administrador Solidario
- Mochon Alonso Juan Manuel
- Mochon Alonso Yolanda
- Mochon Morcillo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1142 , F 197, S 8, H GR 26657, I/A 4 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-18
Empresa: INMOBILIARIA LA VEGA SL
Apoderado
- Juan Manuel Mochon Alonso
- Mochon Alonso Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 782 , F 175, S 8, H GR 2730, I/A 15 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-18
Empresa: INMOBILIARIA GRANADA SOL SL
Apoderado
- Juan Manuel Mochon Alonso
- Mochon Alonso Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 799 , F 67, S 8, H GR 2744, I/A 14 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-18
VER MAS ACTOS
Información de MOCHON ALONSO YOLANDA
Mostramos los datos de MOCHON ALONSO YOLANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOCHON ALONSO YOLANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos