MOCHOLI RIPOLL XAVIER
Informe ejecutivo de MOCHOLI RIPOLL XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOCHOLI RIPOLL XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OFERTA TECNOLOGICA SL | REPR.143 RRM | 02/12/2013 |
VINCULACIONES DE MOCHOLI RIPOLL XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOCHOLI RIPOLL XAVIER
Empresa: TRENDING TRADING SL
Administrador Unico
- Mocholi Ripoll Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37151 , F 139, S 8, H B 296315, I/A 9 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-08
Empresa: CAMPRODON LLANARS 2024 SL
Administrador Unico
- Mocholi Ripoll Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37151 , F 139, S 8, H B 296315, I/A 7 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-08
Empresa: OFERTA TECNOLOGICA SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Mocholi Ripoll Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39128 , F 107, S 8, H B 338929, I/A 4 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-08
Empresa: CAMPRODON LLANARS 2024 SL
Consejero Delegado
Consejero
- CAMPRODON ENTERTAINMENT SL
- Mocholi Ripoll Xavier
- PETRES SL
Presidente
- Mocholi Ripoll Xavier
REPR.143 RRM
- Batchelli Aulinas Jordi
- Mocholi Ripoll Xavier
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37151 , F 138, S 8, H B 296315, I/A 5 (02/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-08
Información de MOCHOLI RIPOLL XAVIER
Mostramos los datos de MOCHOLI RIPOLL XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOCHOLI RIPOLL XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos