MOAR MARTINEZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de MOAR MARTINEZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOAR MARTINEZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO CORPORATIVO BURNELL SL | Administrador Unico | 09/03/2012 | 14/11/2012 |
HOBERON DESARROLLO E INNOVACION SL | Administrador Unico | 29/10/2010 | 09/11/2012 |
HOBERON DESARROLLO E INNOVACION SL | Secretario | 29/10/2010 | |
HOBERON DESARROLLO E INNOVACION SL | Consejero | 29/10/2010 |
VINCULACIONES DE MOAR MARTINEZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOAR MARTINEZ FRANCISCO
Empresa: GRUPO CORPORATIVO BURNELL SL
Administrador Unico
- Moar Martinez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29602 , F 74, S 8, H M 532719, I/A 4 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-28
Empresa: HOBERON DESARROLLO E INNOVACION SL
Administrador Unico
- Moar Martinez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3045 , F 63, S 8, H C 35394, I/A 7 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-15
Empresa: GRUPO CORPORATIVO BURNELL SL
Administrador Unico
- Moar Martinez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29602 , F 73, S 8, H M 532719, I/A 2 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-28
Empresa: HOBERON DESARROLLO E INNOVACION SL
Administrador Unico
- Moar Martinez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3045 , F 61, S 8, H C 35394, I/A 5 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-15
Empresa: HOBERON DESARROLLO E INNOVACION SL
Consejero
- Barros Martinez Juan Carlos
- Bolon Bargo Jose Eusebio
- Moar Martinez Francisco
Presidente
Secretario
- Moar Martinez Francisco
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3045 , F 61, S 8, H C 35394, I/A 5 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-15
Información de MOAR MARTINEZ FRANCISCO
Mostramos los datos de MOAR MARTINEZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOAR MARTINEZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos