MMEDA SALA SARA TRINIDAD
Informe ejecutivo de MMEDA SALA SARA TRINIDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MMEDA SALA SARA TRINIDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEKHA TRADING IBERIA SL | Administrador Solidario | 08/08/2024 | |
MAGNUM EXCELSIOR SL | Administrador Unico | 06/02/2024 | |
BUSINESS ACUMEN SLP | Administrador Unico | 20/01/2016 |
VINCULACIONES DE MMEDA SALA SARA TRINIDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MMEDA SALA SARA TRINIDAD
Empresa: KENMARE KILLARNEY SL
Administrador Solidario
- Daniel Akpan Etim
- Mmeda Sala Sara Trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 603511, I/A 2 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-08
Empresa: MAGNUM EXCELSIOR SL
Administrador Unico
- Mmeda Sala Sara Trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48712 , F 174, S 8, H B 593483, I/A 2 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-08
Empresa: BUSINESS ACUMEN SL
Administrador Unico
- Mmeda Sala Sara Trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45170 , F 72, S 8, H B 479085, I/A 2 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-08
Información de MMEDA SALA SARA TRINIDAD
Mostramos los datos de MMEDA SALA SARA TRINIDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MMEDA SALA SARA TRINIDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos