MITZI YORDI DIAZ
Informe ejecutivo de MITZI YORDI DIAZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE MITZI YORDI DIAZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MITZI YORDI DIAZ
Empresa: MYFADENTAL SLP
Administrador Unico
- Mitzi Yordi Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 536449, I/A 2 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-08
Empresa: MYFADENTAL SLP
Administrador Mancomunado
- Aranda Yus Estefania
- Mitzi Yordi Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 536449, I/A 2 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-08
Empresa: ESTUDIO DENTAL BARCELONA SLP
Administrador Solidario
- Mayoral Molina Juan Ricardo
- Mitzi Yordi Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43064 , F 53, S 8, H B 420252, I/A 6 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-08
Empresa: MYFADENTAL SLP
Administrador Mancomunado
- Aranda Yus Estefania
- Mitzi Yordi Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46958 , F 177, S 8, H B 536449, I/A 1 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-08
Empresa: ESTUDIO DENTAL BARCELONA SLP
Administrador Solidario
- Mayoral Molina Juan Ricardo
- Mitzi Yordi Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43064 , F 49, S 8, H B 420252, I/A 1 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-08
Información de MITZI YORDI DIAZ
Mostramos los datos de MITZI YORDI DIAZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MITZI YORDI DIAZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos