MITSUBORI JUN
Informe ejecutivo de MITSUBORI JUN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MITSUBORI JUN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUZUKI SERVICIOS FINANCIEROS SL | Apoderado | 15/07/2015 | 09/05/2023 |
SUZUKI MADRID SL | Administrador Unico | 24/04/2015 | 23/04/2018 |
SUZUKI MOTOR IBERICA SA | Administrador Solidario | 10/05/2016 | 23/04/2018 |
SUZUKI SERVICIOS FINANCIEROS SL | Consejero | 05/06/2015 | 03/04/2018 |
SUZUKI SERVICIOS FINANCIEROS SL | Vicepresidente | 15/07/2015 | 03/04/2018 |
SUZUKI MOTOR IBERICA SA | Administrador Unico | 02/06/2015 | 10/05/2016 |
VINCULACIONES DE MITSUBORI JUN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MITSUBORI JUN
Empresa: SUZUKI SERVICIOS FINANCIEROS SL
Apoderado
- Mitsubori Jun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32984 , F 126, S 8, H M 418429, I/A 25 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-28
Empresa: SUZUKI MOTOR IBERICA SA
Administrador Solidario
- Mitsubori Jun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29471 , F 139, S 8, H M 29400, I/A 62 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-28
Empresa: SUZUKI MADRID SL
Administrador Unico
- Mitsubori Jun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18851 , F 215, S 8, H M 328816, I/A 24 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-28
Empresa: SUZUKI SERVICIOS FINANCIEROS SL
Consejero
- Mitsubori Jun
Vicepresidente
- Mitsubori Jun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32984 , F 123, S 8, H M 418429, I/A 19 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-28
Empresa: SUZUKI MOTOR IBERICA SA
Administrador Solidario
- Abe Yoshinobu
- Mitsubori Jun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29471 , F 137, S 8, H M 29400, I/A 58 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-28
Empresa: SUZUKI MOTOR IBERICA SA
Administrador Unico
- Mitsubori Jun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29471 , F 137, S 8, H M 29400, I/A 58 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-28
Empresa: SUZUKI SERVICIOS FINANCIEROS SL
Apoderado
- Mitsubori Jun
Vicepresidente
- Mitsubori Jun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23335 , F 179, S 8, H M 418429, I/A 16 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-138-28
Empresa: SUZUKI SERVICIOS FINANCIEROS SL
Consejero
- Mitsubori Jun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23335 , F 178, S 8, H M 418429, I/A 13 (05/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-28
Empresa: SUZUKI MOTOR IBERICA SA
Administrador Unico
- Mitsubori Jun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29471 , F 135, S 8, H M 29400, I/A 54 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-28
Empresa: SUZUKI MADRID SL
Administrador Unico
- Mitsubori Jun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18851 , F 214, S 8, H M 328816, I/A 20 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-28
Información de MITSUBORI JUN
Mostramos los datos de MITSUBORI JUN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MITSUBORI JUN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos