MITJANA ISARN JAIME
Informe ejecutivo de MITJANA ISARN JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MITJANA ISARN JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRE GERIATRIC DEL PIRINEU SL | Administrador Solidario | 23/03/2017 | |
BERLLOR SL | Administrador Solidario | 16/03/2017 | |
CENTRE GERIATRIC LLEIDA SL | Administrador Solidario | 15/03/2017 |
VINCULACIONES DE MITJANA ISARN JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MITJANA ISARN JAIME
Empresa: CENTRE GERIATRIC DEL PIRINEU SL
Administrador Solidario
- Mitjana Isarn Carolina
- Mitjana Isarn Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 561 , F 161, S 8, H L 10531, I/A 3 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-25
Empresa: CENTRE GERIATRIC LLEIDA SL
Administrador Solidario
- Mitjana Isarn Carolina
- Mitjana Isarn Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 218, S 8, H L 29437, I/A 2 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-25
Empresa: CENTRE GERIATRIC LLEIDA SL
Administrador Unico
- Mitjana Isarn Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 218, S 8, H L 29437, I/A 2 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-25
Empresa: BERLLOR SL
Administrador Solidario
- Mitjana Isarn Carolina
- Mitjana Isarn Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21620 , F 139, S 8, H B 25369, I/A 10 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-08
Empresa: CENTRE GERIATRIC LLEIDA SL
Administrador Unico
- Mitjana Isarn Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 208, S 8, H L 29437, I/A 1 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-25
Información de MITJANA ISARN JAIME
Mostramos los datos de MITJANA ISARN JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MITJANA ISARN JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos