MITCHELL TIMOTHY WILLIAM
Informe ejecutivo de MITCHELL TIMOTHY WILLIAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 37
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MITCHELL TIMOTHY WILLIAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIQUENES INVESTMENTS SL | Apoderado Mancomunado | 02/01/2019 | |
GSAF MADRID HOLDCO SL | Apoderado Mancomunado | 27/12/2018 | |
CASTELLANA MANAGEMENT SL | Apoderado | 29/08/2017 | |
GSAF MADRID HOLDCO SL | Consejero | 24/08/2017 | |
KENINA INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 24/08/2017 | |
LIQUENES INVESTMENTS SL | Consejero | 24/08/2017 | |
TSHCE CHAMBERI SL | Apoderado | 23/08/2017 | |
KSH GALDOS SPANISH HOLDINGS SL | Apoderado Solidario | 23/08/2017 | |
JOSTER INVESTMENTS SL | Consejero | 22/08/2017 | |
JOSTER INVESTMENTS SL | Apoderado | 22/08/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MITCHELL TIMOTHY WILLIAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MITCHELL TIMOTHY WILLIAM
Empresa: KENINA INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado
- Mitchell Timothy William
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32762 , F 12, S 8, H M 589696, I/A 19 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-28
Empresa: KENINA INVESTMENTS SL
Consejero
- Mitchell Timothy William
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32762 , F 11, S 8, H M 589696, I/A 18 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Empresa: JOSTER INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado
- Mitchell Timothy William
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43918 , F 205, S 8, H M 593976, I/A 19 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Empresa: YANSEI INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado
- Mitchell Timothy William
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32826 , F 13, S 8, H M 590902, I/A 23 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-28
Empresa: YANSEI INVESTMENTS SL
Consejero
- Mitchell Timothy William
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32826 , F 13, S 8, H M 590902, I/A 22 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-28
Empresa: KSH GALDOS SPANISH HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado
- Mitchell Timothy William
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36236 , F 23, S 8, H M 535135, I/A 21 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-28
Empresa: KSH GALDOS SPANISH HOLDINGS SL
Consejero
- Mitchell Timothy William
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36236 , F 22, S 8, H M 535135, I/A 20 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-28
Empresa: TSHCE CAMPUS UB SL
Apoderado Mancomunado
- Mitchell Timothy William
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32757 , F 200, S 8, H M 589621, I/A 17 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-28
Empresa: TSHCE CAMPUS UB SL
Consejero
- Mitchell Timothy William
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32757 , F 169, S 8, H M 589621, I/A 16 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-28
Empresa: GIBSEN INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado
- Mitchell Timothy William
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33042 , F 217, S 8, H M 594799, I/A 25 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-28
VER MAS ACTOS
Información de MITCHELL TIMOTHY WILLIAM
Mostramos los datos de MITCHELL TIMOTHY WILLIAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MITCHELL TIMOTHY WILLIAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos