MIRON GONZALEZ JOSE LUIS
Informe ejecutivo de MIRON GONZALEZ JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MIRON GONZALEZ JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIP CAR SA | Consejero | 16/10/2012 | 09/05/2019 |
TRANSPORTES SANTO DOMINGO SL | Consejero | 13/07/2017 | |
SPIN VIP SL | Administrador Mancomunado | 24/03/2017 | |
SPIN VIP SL | Liquidador Mancomunado | 24/03/2017 | 24/03/2017 |
VIP CAR SA | Secretario | 16/10/2012 | 17/12/2015 |
TRANSPORTES SANTO DOMINGO SL | Secretario | 15/12/2015 |
VINCULACIONES DE MIRON GONZALEZ JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRON GONZALEZ JOSE LUIS
Empresa: VIP CAR SA
Consejero
- Miron Calvin Jose
- Miron Gonzalez Jesus
- Miron Gonzalez Jose Luis
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24640 , F 181, S 8, H M 144068, I/A 21 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-28
Empresa: VIP CAR SA
Consejero
- Miron Calvin Jose
- Miron Gonzalez Jesus
- Miron Gonzalez Jose Luis
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24640 , F 179, S 8, H M 144068, I/A 18 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-28
Empresa: TRANSPORTES SANTO DOMINGO SL
Consejero
- Miron Calvin Jose
- Miron Gonzalez Jesus
- Miron Gonzalez Jose Luis
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28713 , F 181, S 8, H M 52051, I/A 23 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-28
Empresa: SPIN VIP SL
Liquidador Mancomunado
- Miron Gonzalez Jesus
- Miron Gonzalez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11877 , F 166, S 8, H M 186583, I/A 8 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-28
Empresa: SPIN VIP SL
Administrador Mancomunado
- Miron Gonzalez Jesus
- Miron Gonzalez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11877 , F 166, S 8, H M 186583, I/A 8 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-28
Empresa: VIP CAR SA
Secretario
- Miron Gonzalez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24640 , F 174, S 8, H M 144068, I/A 14 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-28
Empresa: TRANSPORTES SANTO DOMINGO SL
Secretario
- Miron Gonzalez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28713 , F 179, S 8, H M 52051, I/A 21 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-28
Empresa: VIP CAR SA
Consejero
- Miron Calvin Jose
- Miron Gonzalez Jesus
- Miron Gonzalez Jose Luis
Presidente
Secretario
- Miron Gonzalez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24640 , F 173, S 8, H M 144068, I/A 12 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-28
Empresa: VIP CAR SA
Consejero
- Miron Calvin Jose
- Miron Gonzalez Jesus
- Miron Gonzalez Jose Luis
Presidente
Secretario
- Miron Gonzalez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24640 , F 173, S 8, H M 144068, I/A 12 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-28
Información de MIRON GONZALEZ JOSE LUIS
Mostramos los datos de MIRON GONZALEZ JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRON GONZALEZ JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos