MIRO TORRES JAVIER MARIA
Informe ejecutivo de MIRO TORRES JAVIER MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MIRO TORRES JAVIER MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRINA TEULERA SL | Apoderado Solidario | 07/10/2016 |
VINCULACIONES DE MIRO TORRES JAVIER MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRO TORRES JAVIER MARIA
Empresa: BRINA TEULERA SL
Apoderado Solidario
- Miro Torres Javier Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36193 , F 206, S 8, H B 257165, I/A 9 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-08
Empresa: BRINA TEULERA SL
Administrador Unico
- Miro Torres Javier Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36193 , F 206, S 8, H B 257165, I/A 8 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-08
Empresa: TELECON SISTEMAS SA
Apoderado
- Colomera Gimenez Antonio
- Miro Torres Javier Maria
- Monllau Paytuvi Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20017 , F 179, S 8, H B 230, I/A 15 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-08
Apoderado
- Alaman Rosa Julio
- Colomera Aguila Dario Miguel
- Miro Torres Javier Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41625 , F 181, S 8, H B 262131, I/A 8 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-08
Empresa: ROERAN GRUP SL
Liquidador
- CORPORACION MORISTEL SL
- Miro Torres Javier Maria
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37436 , F 155, S 8, H B 309934, I/A 2 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-08
Empresa: ROERAN GRUP SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Miro Torres Javier Maria
- Soler De Castro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37436 , F 155, S 8, H B 309934, I/A 2 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-08
Información de MIRO TORRES JAVIER MARIA
Mostramos los datos de MIRO TORRES JAVIER MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRO TORRES JAVIER MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos