MIRO ROVIRA MARC
Informe ejecutivo de MIRO ROVIRA MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIRO ROVIRA MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BASECAMPS CERDANYA SL | REPR.143 RRM | 28/12/2023 | |
BASECAMPS HOLDING SL | Administrador Solidario | 27/01/2022 | |
LINE SPORTS AND ENTERTAINMENT SL | REPR.143 RRM | 29/11/2018 | |
YOSEMITE MIDO SL | REPR.143 RRM | 05/03/2018 | |
MIRO DUCH SL | Administrador Unico | 15/02/2018 |
VINCULACIONES DE MIRO ROVIRA MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRO ROVIRA MARC
Empresa: BASECAMPS LODGING SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Miro Rovira Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48152 , F 29, S 8, H B 573961, I/A 2 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-08
Empresa: BASECAMPS LODGING SL
Administrador Solidario
- Domenech Menal Cristina
- Miro Rovira Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48152 , F 29, S 8, H B 573961, I/A 2 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-08
Empresa: BASECAMPS CERDANYA SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Miro Rovira Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46348 , F 56, S 8, H B 517162, I/A 7 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-08
Empresa: BASECAMPS CERDANYA SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Miro Rovira Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46348 , F 56, S 8, H B 517162, I/A 7 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-08
Empresa: BASECAMPS LODGING SL
Administrador Solidario
- Domenech Menal Cristina
- Miro Rovira Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48152 , F 17, S 8, H B 573961, I/A 1 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-08
Empresa: BASECAMPS HOLDING SL
Administrador Solidario
- Domenech Menal Cristina
- Miro Rovira Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48152 , F 33, S 8, H B 573962, I/A 1 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-08
Empresa: LINE SPORTS AND ENTERTAINMENT SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Miro Rovira Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44272 , F 164, S 8, H B 451646, I/A 6 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-08
Empresa: LINE SPORTS AND ENTERTAINMENT SL
Administrador Unico
- Miro Rovira Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44272 , F 164, S 8, H B 451646, I/A 6 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-08
Empresa: URBAN BASECAMPS HOLDING SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Miro Rovira Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46348 , F 51, S 8, H B 517162, I/A 1 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-08
Empresa: YOSEMITE MIDO SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Domenech Menal Cristina
- Miro Rovira Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46301 , F 45, S 8, H B 515811, I/A 1 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-08
VER MAS ACTOS
Información de MIRO ROVIRA MARC
Mostramos los datos de MIRO ROVIRA MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRO ROVIRA MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos