MIRO MAJO VICTOR
Informe ejecutivo de MIRO MAJO VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MIRO MAJO VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEG ROYAL DIAMOND SA | Administrador Unico | 28/07/2021 |
VINCULACIONES DE MIRO MAJO VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRO MAJO VICTOR
Empresa: SEG ROYAL DIAMOND SA
Administrador Unico
- Miro Majo Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42804 , F 155, S 8, H B 67862, I/A 54 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-08
Empresa: SEG ROYAL DIAMOND SA
Administrador Unico
- Miro Majo Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42804 , F 155, S 8, H B 67862, I/A 54 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-08
Empresa: SEG ROYAL DIAMOND SA
Administrador Unico
- Miro Majo Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42804 , F 152, S 8, H B 67862, I/A 46 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-08
Empresa: SEG ROYAL DIAMOND SA
Consejero
- Miro Esque Jorge
- Miro Esque Juan Antonio
- Miro Majo Victor
- Miro Romagosa Andres
Presidente
Secretario
- Miro Majo Victor
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42804 , F 152, S 8, H B 67862, I/A 46 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-08
Empresa: SEG ROYAL DIAMOND SA
Consejero
- Miro Esque Jorge
- Miro Esque Juan Antonio
- Miro Majo Victor
- Miro Romagosa Andres
Presidente
Secretario
- Miro Majo Victor
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42804 , F 151, S 8, H B 67862, I/A 41 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-08
Empresa: SEG ROYAL DIAMOND SA
Consejero
- Miro Esque Jorge
- Miro Esque Juan Antonio
- Miro Majo Victor
- Miro Romagosa Andres
Presidente
Secretario
- Miro Majo Victor
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42804 , F 151, S 8, H B 67862, I/A 41 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-08
Empresa: SEG ROYAL DIAMOND SA
Apoderado
- Miro Majo Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34631 , F 120, S 8, H B 67862, I/A 39 (09/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-08
Empresa: SEG ROYAL DIAMOND SA
Apoderado
- Miro Majo Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34631 , F 120, S 8, H B 67862, I/A 38 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-08
Información de MIRO MAJO VICTOR
Mostramos los datos de MIRO MAJO VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRO MAJO VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos