MIRO GASET FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de MIRO GASET FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MIRO GASET FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMVI GRUP 2017 SL | Administrador Unico | 27/07/2017 |
VINCULACIONES DE MIRO GASET FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRO GASET FRANCISCO JAVIER
Empresa: TROBADA MOTOR SL
Administrador Unico
- Miro Gaset Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 37, S 8, H L 16372, I/A 3 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-25
Empresa: TROBADA MOTOR SL
Administrador Unico
- Miro Gaset Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 36, S 8, H L 16372, I/A 2 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-25
Empresa: TROBADA MOTOR SL
Administrador Solidario
- Miro Gaset Francisco Javier
- Miro Vila Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 36, S 8, H L 16372, I/A 2 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-25
Empresa: PARCMOTORDOS SL
Administrador Unico
- Miro Gaset Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246 , F 44, S 8, H L 4124, I/A 8 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-25
Empresa: PARCMOTOR SL
Administrador Unico
- Miro Gaset Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62 , F 49, S 8, H L 1099, I/A 11 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-25
Empresa: EMVI GRUP 2017 SL
Administrador Unico
- Miro Gaset Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1509 , F 22, S 8, H L 30471, I/A 1 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-25
Empresa: PARCMOTORDOS SA
Administrador Unico
- Miro Gaset Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220 , F 148, S 8, H L 4124, I/A 7 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-25
Empresa: PARCMOTOR SA
Administrador Unico
- Miro Gaset Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62 , F 47, S 8, H L 1099, I/A 10 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-25
Empresa: PARCMOTORDOS SA
Administrador Unico
- Miro Gaset Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220 , F 147, S 8, H L 4124, I/A 6 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-6-25
Empresa: PARCMOTORDOS SA
Administrador Solidario
- Miro Gaset Francisco Javier
- Miro Vila Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220 , F 147, S 8, H L 4124, I/A 6 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-6-25
VER MAS ACTOS
Información de MIRO GASET FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de MIRO GASET FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRO GASET FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos