MIRO ESPI BEGOÑA
Informe ejecutivo de MIRO ESPI BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIRO ESPI BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALEFACCIONES MIRO GAS SL | Socio Unico | 23/11/2017 | |
CALEFACCIONES MIRO GAS SL | Administrador Unico | 23/11/2017 |
VINCULACIONES DE MIRO ESPI BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRO ESPI BEGOÑA
Empresa: JOSE MIRO GUADIX SL
Apoderado
- Miro Espi Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1315 , F 114, S 8, H A 7233, I/A 10 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-03
Empresa: JOSE MIRO GUADIX SL
Administrador Solidario
- Miro Espi Begoña
- Miro Espi Maria Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1315 , F 114, S 8, H A 7233, I/A 9 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-03
Empresa: CALEFACCIONES MIRO GAS SL
Administrador Unico
- Miro Espi Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4079 , F 47, S 8, H A 157529, I/A 1 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-03
Empresa: CALEFACCIONES MIRO GAS SL
Socio Único
- Miro Espi Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4079 , F 47, S 8, H A 157529, I/A 1 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-03
Información de MIRO ESPI BEGOÑA
Mostramos los datos de MIRO ESPI BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRO ESPI BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos