MIRO BELTRAN EMILIO
Informe ejecutivo de MIRO BELTRAN EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MIRO BELTRAN EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROLLIMEL SL | Administrador Unico | 04/06/2015 | |
GABINETE DE ESPECIALIDADES ODONTO ESTOMATOLOGICAS SL | Administrador Unico | 10/10/2013 | |
PROINMASER 2006 SL | Administrador Unico | 05/11/2012 |
VINCULACIONES DE MIRO BELTRAN EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRO BELTRAN EMILIO
Empresa: THOLOS SL
Administrador Unico
- Miro Beltran Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6929 , F 51, S 8, H M 112782, I/A 8 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-96-28
Administrador Unico
- Miro Beltran Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42123 , F 95, S 8, H B 400778, I/A 14 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-08
Empresa: ROLLIMEL SL
Administrador Unico
- Miro Beltran Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44854 , F 222, S 8, H B 469506, I/A 1 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-08
Administrador Unico
- Miro Beltran Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35366 , F 5, S 8, H B 265188, I/A 2 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-08
Empresa: THOLOS SL
Administrador Unico
- Miro Beltran Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6929 , F 51, S 8, H M 112782, I/A 6 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-28
Empresa: PROINMASER 2006 SL
Administrador Unico
- Miro Beltran Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4073, L 2984, F 81, S 8, H MA 84905, I/A 5 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-29
Administrador Unico
- Miro Beltran Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42123 , F 94, S 8, H B 400778, I/A 13 (07/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-08
Empresa: NIORT EUROPE SL
Administrador Unico
- Miro Beltran Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41514 , F 44, S 8, H B 393747, I/A 4 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-08
Empresa: NIORT EUROPE SL
Administrador Unico
- Miro Beltran Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41514 , F 43, S 8, H B 393747, I/A 2 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-08
Información de MIRO BELTRAN EMILIO
Mostramos los datos de MIRO BELTRAN EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRO BELTRAN EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos