MIRNA FABIOLA GAVILAN DOMINGUEZ
Informe ejecutivo de MIRNA FABIOLA GAVILAN DOMINGUEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MIRNA FABIOLA GAVILAN DOMINGUEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRIMA VEGA SL | Administrador Unico | 03/09/2019 | |
CASA COLORADA & NATURAL SL | Administrador Unico | 18/12/2014 |
VINCULACIONES DE MIRNA FABIOLA GAVILAN DOMINGUEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRNA FABIOLA GAVILAN DOMINGUEZ
Empresa: CAMPO AMOR 2014 SL
Administrador Unico
- Mirna Fabiola Gavilan Dominguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2977 , F 129, S 8, H MU 82859, I/A 4 (13/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-75-30
Empresa: PRIMA VEGA SL
Administrador Unico
- Mirna Fabiola Gavilan Dominguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3402 , F 102, S 8, H MU 99477, I/A 1 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-30
Empresa: AGRICO LA HERMITA 32 SL
Apoderado
- Mirna Fabiola Gavilan Dominguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2261 , F 195, S 8, H MU 40360, I/A 14 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-30
Apoderado
- Mirna Fabiola Gavilan Dominguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3290 , F 36, S 8, H MU 65216, I/A 9 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-30
Empresa: LA HERMITA 2012 SL
Apoderado
- Mirna Fabiola Gavilan Dominguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3290 , F 18, S 8, H MU 73342, I/A 10 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-30
Empresa: LA HERMITA 2012 SL
Apoderado
- Mirna Fabiola Gavilan Dominguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3290 , F 18, S 8, H MU 73342, I/A 9 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-30
Empresa: AGRICO LA HERMITA 32 SL
Apoderado
- Mirna Fabiola Gavilan Dominguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2261 , F 194, S 8, H MU 40360, I/A 12 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-30
Apoderado
- Mirna Fabiola Gavilan Dominguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2509 , F 199, S 8, H MU 65216, I/A 7 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-30
Empresa: RESIDENCIAL LA TORRECILLA SL
Administrador Unico
- Mirna Fabiola Gavilan Dominguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1851 , F 71, S 8, H MU 40689, I/A 4 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-30
Empresa: ECOLOGICO LA CASA COLORADA SL
Administrador Unico
- Mirna Fabiola Gavilan Dominguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2977 , F 127, S 8, H MU 82859, I/A 1 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-30
VER MAS ACTOS
Información de MIRNA FABIOLA GAVILAN DOMINGUEZ
Mostramos los datos de MIRNA FABIOLA GAVILAN DOMINGUEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRNA FABIOLA GAVILAN DOMINGUEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos