MIRET BOSCH MONTSERRAT
Informe ejecutivo de MIRET BOSCH MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MIRET BOSCH MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INICIATIVAS BACCMA SL | Administrador Unico | 22/05/2023 | |
DELA CINC SL | Administrador Unico | 18/05/2023 | |
TUKIMI SL | Administrador Unico | 10/11/2020 | |
PROMOCIONES TORREDELA SL | Administrador Unico | 30/09/2020 | |
CONSULTING FINQUES PENEDES SL | Apoderado | 31/08/2010 |
VINCULACIONES DE MIRET BOSCH MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRET BOSCH MONTSERRAT
Empresa: INICIATIVAS BACCMA SL
Administrador Unico
- Miret Bosch Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32002 , F 125, S 8, H B 203746, I/A 3 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-08
Empresa: DELA CINC SL
Administrador Unico
- Miret Bosch Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41719 , F 134, S 8, H B 394488, I/A 3 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-08
Empresa: TUKIMI SL
Administrador Unico
- Miret Bosch Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44181 , F 2, S 8, H B 448831, I/A 4 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-08
Empresa: PROMOCIONES TORREDELA SL
Administrador Unico
- Miret Bosch Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37016 , F 111, S 8, H B 118749, I/A 10 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-08
Empresa: TUKIMI SL
Administrador Solidario
- Marti Soler Josep
- Miret Bosch Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44181 , F 2, S 8, H B 448831, I/A 3 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-08
Empresa: TUKIMI SL
Administrador Solidario
- Marti Soler Josep
- Miret Bosch Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44181 , F 1, S 8, H B 448831, I/A 1 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-08
Empresa: CONSULTING FINQUES PENEDES SL
Apoderado
- Miret Bosch Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34335 , F 150, S 8, H B 243304, I/A 3 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-174-08
Información de MIRET BOSCH MONTSERRAT
Mostramos los datos de MIRET BOSCH MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRET BOSCH MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos