MIRET BERNAL ENRIQUE
Informe ejecutivo de MIRET BERNAL ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MIRET BERNAL ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TARIC TRANS SL | Secretario | 01/10/2019 | 30/05/2022 |
TARIC TRANS SL | Consejero | 01/10/2019 | 30/05/2022 |
TARIC SA | Administrador Solidario | 12/04/2011 | 30/10/2018 |
VINCULACIONES DE MIRET BERNAL ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRET BERNAL ENRIQUE
Empresa: TARIC TRANS SL
Consejero
- Andrew Cartledge
- Miret Bernal Enrique
- Salafranca Yubero Guillermo
Presidente
Secretario
- Miret Bernal Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38919 , F 210, S 8, H B 109612, I/A 24 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-08
Empresa: TARIC TRANS SL
Consejero
- Andrew Cartledge
- Miret Bernal Enrique
- Salafranca Yubero Guillermo
Presidente
Secretario
- Miret Bernal Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38919 , F 209, S 8, H B 109612, I/A 22 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-08
Empresa: TARIC SA
Administrador Solidario
- Miret Bernal Enrique
- Salafranca Yubero Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19314 , F 32, S 8, H M 138475, I/A 18 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-28
Empresa: TARIC SA
Administrador Solidario
- Miret Bernal Enrique
- Salafranca Yubero Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19314 , F 31, S 8, H M 138475, I/A 16 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-28
Empresa: TARIC SA
Administrador Solidario
- Miret Bernal Enrique
- Salafranca Yubero Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19314 , F 30, S 8, H M 138475, I/A 14 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-79-28
Información de MIRET BERNAL ENRIQUE
Mostramos los datos de MIRET BERNAL ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRET BERNAL ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos