MIREN SAIZ ANA
Informe ejecutivo de MIREN SAIZ ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIREN SAIZ ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FONDITEL ALFA FP | Miem.Com.Ctr | 27/04/2011 | 18/01/2018 |
VINCULACIONES DE MIREN SAIZ ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIREN SAIZ ANA
Empresa: FONDITEL ALFA FP
Miem.Com.Ctr
- Blanco Romero Pedro
- Martinez Jimenez Enrique
- Miren Saiz Ana
- Palomo Sanz Paula
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33542 , F 70, S 8, H M 231130, I/A 94 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-28
Empresa: FONDITEL ALFA FP
Miem.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23007 , F 118, S 8, H M 231130, I/A 84 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-28
Empresa: FONDITEL ALFA FP
Miem.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23007 , F 113, S 8, H M 231130, I/A 73 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-28
Información de MIREN SAIZ ANA
Mostramos los datos de MIREN SAIZ ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIREN SAIZ ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos