MIRCO MASCHIO
Informe ejecutivo de MIRCO MASCHIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MIRCO MASCHIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MASCHIO GASPARDO IBERICA SL | Administrador Unico | 29/09/2022 |
VINCULACIONES DE MIRCO MASCHIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRCO MASCHIO
Empresa: MASCHIO GASPARDO IBERICA SL
Administrador Unico
- Mirco Maschio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42794 , F 160, S 8, H B 220720, I/A 15 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-08
Empresa: MASCHIO GASPARDO IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42794 , F 160, S 8, H B 220720, I/A 13 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-08
Empresa: MASCHIO GASPARDO IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42794 , F 159, S 8, H B 220720, I/A 11 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-08
Información de MIRCO MASCHIO
Mostramos los datos de MIRCO MASCHIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRCO MASCHIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos