MIRAVET SEGARRA ADOLFO
Informe ejecutivo de MIRAVET SEGARRA ADOLFO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MIRAVET SEGARRA ADOLFO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAR ESPADAN SL | Administrador Unico | 09/06/2021 | |
ORET SUBERICULTURA SL | Socio Unico | 16/02/2016 | |
ESPADAN CORKS SL | Socio Unico | 16/02/2016 | |
ORET SUBERICULTURA SL | Administrador Unico | 29/01/2015 | |
ESPADAN CORKS SL | Administrador Unico | 29/01/2015 |
VINCULACIONES DE MIRAVET SEGARRA ADOLFO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRAVET SEGARRA ADOLFO
Empresa: MAR ESPADAN SL
Administrador Unico
- Miravet Segarra Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1843, L 1403, F 76, S 8, H CS 44254, I/A 1 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-12
Empresa: ALIMENTARIA DEL PALANCIA SL
Administrador Mancomunado
- Gil Monleon Jose Vicente
- Miravet Segarra Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1751, L 1312, F 189, S 8, H CS 40692, I/A 3 (14/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-81-12
Empresa: ALIMENTARIA DEL PALANCIA SL
Administrador Mancomunado
- Gil Monleon Jose Vicente
- Miravet Segarra Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1751, L 1312, F 188, S 8, H CS 40692, I/A 1 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-12
Empresa: ESPADAN CORKS SL
Socio Único
- Miravet Segarra Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 435, L 4, F 158, S 8, H CS 93, I/A 9 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-12
Empresa: ORET SUBERICULTURA SL
Socio Único
- Miravet Segarra Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040, L 604, F 196, S 8, H CS 16930, I/A 7 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-12
Empresa: ESPADAN CORKS SL
Administrador Unico
- Miravet Segarra Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 435, L 4, F 157, S 8, H CS 93, I/A 6 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-12
Empresa: ESPADAN CORKS SL
Administrador Solidario
- Miravet Segarra Adolfo
- Miravet Segarra Herminia Cinta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 435, L 4, F 157, S 8, H CS 93, I/A 6 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-12
Empresa: ORET SUBERICULTURA SL
Administrador Unico
- Miravet Segarra Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040, L 604, F 195, S 8, H CS 16930, I/A 6 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-12
Empresa: ORET SUBERICULTURA SL
Administrador Solidario
- Miravet Segarra Adolfo
- Miravet Segarra Herminia Cinta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040, L 604, F 195, S 8, H CS 16930, I/A 6 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-12
Empresa: SUBERTANA SL
Administrador Solidario
- Miravet Segarra Adolfo
- Miravet Segarra Herminia Cinta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186, L 749, F 25, S 8, H CS 21182, I/A 4 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-12
VER MAS ACTOS
Información de MIRAVET SEGARRA ADOLFO
Mostramos los datos de MIRAVET SEGARRA ADOLFO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRAVET SEGARRA ADOLFO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos