MIRAT O'CALLAGHAN CRISTIAN
Informe ejecutivo de MIRAT O'CALLAGHAN CRISTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MIRAT O'CALLAGHAN CRISTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MICALIA INMOBILIARIA SL | Administrador Solidario | 17/04/2023 | |
BODEGAS VALDEVIÑAS SL | Secretario | 10/01/2022 | |
BODEGAS VALDEVIÑAS SL | Consejero | 17/02/2021 | |
CAMPINVER SL | Apoderado | 01/12/2020 | |
CRISMON PROYECTOS SL | Administrador Unico | 30/11/2017 | |
INMOCOLECTIVO SL | Apoderado Solidario | 25/09/2017 | |
INMOCOLECTIVO SL | Administrador Solidario | 14/10/2016 | |
MIDI SL | Apoderado | 06/02/2015 |
VINCULACIONES DE MIRAT O'CALLAGHAN CRISTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRAT O'CALLAGHAN CRISTIAN
Empresa: MICALIA INMOBILIARIA SL
Administrador Solidario
- Dugergil Nicolas James Frederic
- Mirat O'callaghan Cristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44927 , F 135, S 8, H M 790939, I/A 1 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-28
Empresa: MICALIA PROYECTOS SL
Administrador Solidario
- Abascal Alia Miguel Maria
- Mirat O'callaghan Cristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37717 , F 143, S 8, H M 671934, I/A 3 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-28
Empresa: BODEGAS VALDEVIÑAS SL
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
- Mirat O'callaghan Cristian
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 467 , F 33, S 8, H SA 16179, I/A 8 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-37
Empresa: BODEGAS VALDEVIÑAS SL
Consejero
- Mirat Diego Carlos-maria
- Mirat O'callaghan Cristian
- Ortiz De Urbina Vicente Juan Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 467 , F 32, S 8, H SA 16179, I/A 7 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-37
Empresa: CAMPINVER SL
Apoderado
- Mirat Diego Ana Mercedes
- Mirat Diego Carlos
- Mirat O'callaghan Cristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28422 , F 12, S 8, H M 114040, I/A 25 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-28
Empresa: MICALIA PROYECTOS SL
Administrador Solidario
- Abascal Alia Miguel Maria
- Mirat O'callaghan Cristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37717 , F 141, S 8, H M 671934, I/A 1 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-28
Empresa: CRISMON PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Mirat O'callaghan Cristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29651 , F 114, S 8, H M 533570, I/A 3 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-28
Empresa: CRISMON PROYECTOS SL
Administrador Solidario
- Martinez- Bordiu Aznar Monica Dolores
- Mirat O'callaghan Cristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29651 , F 114, S 8, H M 533570, I/A 3 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-28
Empresa: INMOCOLECTIVO SL
Apoderado Solidario
- Abascal Alia Miguel Maria
- Mirat O'callaghan Cristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35198 , F 62, S 8, H M 632931, I/A 2 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-189-28
Empresa: INMOCOLECTIVO SL
Administrador Solidario
- Abascal Alia Miguel Maria
- Martin De Bustamente Gonzalez Jose Luis
- Mirat O'callaghan Cristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35198 , F 60, S 8, H M 632931, I/A 1 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-28
VER MAS ACTOS
Información de MIRAT O'CALLAGHAN CRISTIAN
Mostramos los datos de MIRAT O'CALLAGHAN CRISTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRAT O'CALLAGHAN CRISTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos