MIRAS RIDAO JOSE
Informe ejecutivo de MIRAS RIDAO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIRAS RIDAO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INNOFIS ESGM SL | Apoderado Mancomunado | 02/07/2013 | 09/02/2022 |
INNOFIS ESGM SL | Apoderado Solidario | 02/07/2013 | 09/02/2022 |
INNOFIS ESGM SL | Administrador Unico | 20/06/2012 | 19/06/2013 |
VINCULACIONES DE MIRAS RIDAO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRAS RIDAO JOSE
Empresa: INNOFIS ESGM SL
Apoderado Mancomunado
- Andres Estasen David
- Boix Planes Miquel
- Miras Ridao Jose
Apoderado Solidario
- Andres Estasen David
- Boix Planes Miquel
- Miras Ridao Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44429 , F 50, S 8, H B 423194, I/A 15 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-08
Empresa: INNOFIS ESGM SL
Apoderado Mancomunado
- Andres Estasen David
- Boix Planes Miquel
- Miras Ridao Jose
Apoderado Solidario
- Andres Estasen David
- Boix Planes Miquel
- Miras Ridao Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43131 , F 73, S 8, H B 423194, I/A 5 (02/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-08
Empresa: INNOFIS ESGM SL
Administrador Unico
- Miras Ridao Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43131 , F 73, S 8, H B 423194, I/A 4 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-08
Empresa: INNOFIS ESGM SL
Administrador Unico
- Miras Ridao Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43131 , F 71, S 8, H B 423194, I/A 2 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-08
Información de MIRAS RIDAO JOSE
Mostramos los datos de MIRAS RIDAO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRAS RIDAO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos