MIRANDA MARTINEZ JOSE RAMON
Informe ejecutivo de MIRANDA MARTINEZ JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIRANDA MARTINEZ JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLO CAD-CAM SL | Apoderado Solidario | 22/08/2024 | |
MIND GEAR SL | Administrador Solidario | 22/08/2013 |
VINCULACIONES DE MIRANDA MARTINEZ JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRANDA MARTINEZ JOSE RAMON
Empresa: DESARROLLO CAD-CAM SL
Administrador Solidario
- De Las Heras Castaño Angel
- Miranda Martinez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 19451, I/A 10 (13/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-182-33
Empresa: DESARROLLO CAD-CAM SL
Apoderado Solidario
- Miranda Martinez Jose Ramon
- Rainoldi Renzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 19451, I/A 8 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-33
Empresa: BIONUMERIC SL
Administrador Solidario
- De Las Heras Castaño Angel
- Miranda Martinez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802 , F 71, S 8, H AS 40044, I/A 3 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-33
Empresa: MIND GEAR SL
Administrador Solidario
- De Las Heras Castaño Angel
- Miranda Martinez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4046 , F 70, S 8, H AS 45661, I/A 1 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-33
Empresa: DESARROLLO CAD-CAM SA
Administrador Solidario
- De Las Heras Castaño Angel
- Miranda Martinez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2456 , F 111, S 8, H AS 19451, I/A 6 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-33
Empresa: BIONUMERIC SL
Administrador Solidario
- De Las Heras Castaño Angel
- Miranda Martinez Jose Ramon
- Palacio Gonzalez Ruth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802 , F 69, S 8, H AS 40044, I/A 1 (30/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-33
Información de MIRANDA MARTINEZ JOSE RAMON
Mostramos los datos de MIRANDA MARTINEZ JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRANDA MARTINEZ JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos