MIRANDA GRANDIO RAQUEL
Informe ejecutivo de MIRANDA GRANDIO RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MIRANDA GRANDIO RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NIRE BIOTZA SA | Administrador Unico | 01/02/2010 | |
CATERING DE NEUF SL | Administrador Unico | 07/10/2009 |
VINCULACIONES DE MIRANDA GRANDIO RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRANDA GRANDIO RAQUEL
Empresa: NIRE BIOTZA SA
Administrador Unico
- Miranda Grandio Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13971 , F 135, S 8, H M 228991, I/A 8 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-28
Empresa: NIRE BIOTZA SA
Administrador Unico
- Miranda Grandio Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13971 , F 134, S 8, H M 228991, I/A 6 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-28
Empresa: CATERING DE NEUF SL
Administrador Unico
- Miranda Grandio Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18212 , F 10, S 8, H M 315361, I/A 4 (07/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-28
Información de MIRANDA GRANDIO RAQUEL
Mostramos los datos de MIRANDA GRANDIO RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRANDA GRANDIO RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos