MIRANDA DE FAZIO ANTONIO SANTIAGO
Informe ejecutivo de MIRANDA DE FAZIO ANTONIO SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIRANDA DE FAZIO ANTONIO SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAJEMOJA GLOBAL SL | Administrador Unico | 14/02/2020 | |
ANT2 COSTA DEL SOL 2019 SL | Administrador Unico | 16/01/2020 | |
FORTES & MIRANDA INMOBILIARIAS SL | Administrador Mancomunado | 22/10/2015 |
VINCULACIONES DE MIRANDA DE FAZIO ANTONIO SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRANDA DE FAZIO ANTONIO SANTIAGO
Empresa: 4K VINATE SL
Administrador Unico
- Miranda De Fazio Antonio Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6001, L 4908, F 76, S 8, H MA158909, I/A 2 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-29
Empresa: 4K VINATE SL
Administrador Unico
- Miranda De Fazio Antonio Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6001, L 4908, F 76, S 8, H MA158909, I/A 1 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-29
Empresa: LAJEMOJA GLOBAL SL
Administrador Unico
- Miranda De Fazio Antonio Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558, L 4465, F 115, S 8, H MA136413, I/A 2 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-29
Empresa: ANT2 COSTA DEL SOL 2019 SL
Administrador Unico
- Miranda De Fazio Antonio Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5913, L 4820, F 126, S 8, H MA154315, I/A 1 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-29
Empresa: FORTES & MIRANDA INMOBILIARIAS SL
Administrador Mancomunado
- FORTES & RODRIGUEZ ASESORES SL
- Miranda De Fazio Antonio Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5444, L 4351, F 36, S 8, H MA130455, I/A 1 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-29
Información de MIRANDA DE FAZIO ANTONIO SANTIAGO
Mostramos los datos de MIRANDA DE FAZIO ANTONIO SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRANDA DE FAZIO ANTONIO SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos