MIRANDA BENAVIDES GUILLERMO-MANUEL
Informe ejecutivo de MIRANDA BENAVIDES GUILLERMO-MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MIRANDA BENAVIDES GUILLERMO-MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YAWI LABS SL | Socio Unico | 21/03/2024 | |
YAWI LABS SL | Administrador Unico | 21/03/2024 | |
DIGITAL EDUCATION CONSULTING SL | Administrador Unico | 08/03/2023 | |
ONESTA EUROPE SL | Socio Unico | 19/12/2022 | |
ONESTA EUROPE SL | Administrador Unico | 19/12/2022 | |
VIROCCA & BOSTE SL | Socio Unico | 11/04/2018 |
VINCULACIONES DE MIRANDA BENAVIDES GUILLERMO-MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRANDA BENAVIDES GUILLERMO-MANUEL
Empresa: YAWI LABS SL
Administrador Unico
- Miranda Benavides Guillermo-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46594 , F 30, S 8, H M 818006, I/A 1 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-28
Empresa: YAWI LABS SL
Socio Único
- Miranda Benavides Guillermo-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46594 , F 30, S 8, H M 818006, I/A 1 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-28
Empresa: DIGITAL EDUCATION CONSULTING SL
Administrador Unico
- Miranda Benavides Guillermo-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44843 , F 80, S 8, H M 789455, I/A 1 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-28
Empresa: ONESTA EUROPE SL
Administrador Unico
- Miranda Benavides Guillermo-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44326 , F 80, S 8, H M 781361, I/A 1 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
Empresa: ONESTA EUROPE SL
Socio Único
- Miranda Benavides Guillermo-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44326 , F 80, S 8, H M 781361, I/A 1 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
Empresa: INVERSIONES RHINO CHARGE SL
Nuevo Socio Único
- Miranda Benavides Guillermo-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4312 , F 198, S 8, H Z 63312, I/A 2 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-50
Información de MIRANDA BENAVIDES GUILLERMO-MANUEL
Mostramos los datos de MIRANDA BENAVIDES GUILLERMO-MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRANDA BENAVIDES GUILLERMO-MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos