MIRANDA AZPIROZ URBANO
Informe ejecutivo de MIRANDA AZPIROZ URBANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIRANDA AZPIROZ URBANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIENSOS SAN CRISTOBAL SA | Consejero | 25/09/2013 | 08/08/2023 |
PIENSOS SAN CRISTOBAL SA | Presidente | 25/09/2013 | 25/09/2020 |
VINCULACIONES DE MIRANDA AZPIROZ URBANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRANDA AZPIROZ URBANO
Empresa: PIENSOS SAN CRISTOBAL SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 82, S 8, H NA 3091, I/A 26 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-31
Empresa: PIENSOS SAN CRISTOBAL SA
Presidente
- Miranda Azpiroz Urbano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 82, S 8, H NA 3091, I/A 25 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-193-31
Empresa: PIENSOS SAN CRISTOBAL SA
Consejero
Presidente
- Miranda Azpiroz Urbano
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 81, S 8, H NA 3091, I/A 23 (02/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-31
Empresa: PIENSOS SAN CRISTOBAL SA
Consejero
Presidente
- Miranda Azpiroz Urbano
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 81, S 8, H NA 3091, I/A 21 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-31
Información de MIRANDA AZPIROZ URBANO
Mostramos los datos de MIRANDA AZPIROZ URBANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRANDA AZPIROZ URBANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos