MIRANDA ALVAREZ JAVIER
Informe ejecutivo de MIRANDA ALVAREZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE MIRANDA ALVAREZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DMI PROCESOS Y SISTEMAS GALLEGOS SL | Administrador Unico | 15/07/2024 | |
NORTHWEST TECHNICAL ADVISORS SL | Apoderado Solidario | 15/12/2022 | |
JAMIRAL CONTROL & ACCOUTING GALICIA SL | Administrador Unico | 12/02/2019 | |
CONSULTING PE-GHO SENIOR SL | Administrador Unico | 07/06/2018 | |
2MI ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION SL | Administrador Mancomunado | 08/05/2018 |
VINCULACIONES DE MIRANDA ALVAREZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRANDA ALVAREZ JAVIER
Empresa: ASESORIA FOMENTO DO MORRAZO SL
Administrador Mancomunado
- Bernardez Rodriguez Jose
- Miranda Alvarez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 34358, I/A 7 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-36
Empresa: GRUPO BERROMIRAL SL
Administrador Mancomunado
- Bernardez Rodriguez Jose
- Miranda Alvarez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 51871, I/A 5 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-36
Empresa: NOVAMECANIC MORRAZO SL
Administrador Mancomunado
- Bernardez Rodriguez Jose
- Miranda Alvarez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 73455, I/A 2 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-36
Empresa: INVES GALICIA ATLANTICA SL
Administrador Mancomunado
- Bernardez Rodriguez Jose
- Miranda Alvarez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 71939, I/A 3 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-36
Empresa: VJ MAINTENANCE FACILITY SERVICES SL
Administrador Mancomunado
- Bernardez Rodriguez Jose
- Miranda Alvarez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 26518, I/A 25 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-36
Empresa: ACERIAS TECNICAS EUROPEAS SL
Administrador Mancomunado
- Bernardez Rodriguez Jose
- Miranda Alvarez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 60231, I/A 4 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-36
Empresa: DMI PROCESOS Y SISTEMAS GALLEGOS SL
Administrador Unico
- Miranda Alvarez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 71903, I/A 3 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-36
Empresa: INMO METROPOLITAM MORRAZO SL
Administrador Mancomunado
- Bernardez Rodriguez Jose
- Miranda Alvarez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 61912, I/A 4 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-36
Empresa: NOVAMECANIC MORRAZO SL
Administrador Mancomunado
- Bernardez Rodriguez Jose
- Miranda Alvarez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 73455, I/A 1 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-36
Empresa: INVES GALICIA ATLANTICA SL
Administrador Mancomunado
- Bernardez Rodriguez Jose
- Miranda Alvarez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4455, L 4455, F 180, S 8, H PO 71939, I/A 1 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-36
VER MAS ACTOS
Información de MIRANDA ALVAREZ JAVIER
Mostramos los datos de MIRANDA ALVAREZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRANDA ALVAREZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos