MIRALLES PORCEL FRANCISCO ANTONIO
Informe ejecutivo de MIRALLES PORCEL FRANCISCO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MIRALLES PORCEL FRANCISCO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALL SAINTS RETAIL LIMITED | Repre.Fiscal | 09/02/2010 |
VINCULACIONES DE MIRALLES PORCEL FRANCISCO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRALLES PORCEL FRANCISCO ANTONIO
Empresa: DINOSERVIS 2000 SL
Administrador Unico
- Miralles Porcel Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2484 , F 173, S 8, H PM 68840, I/A 2 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-07
Empresa: GALMES & BENNASAR SL
Apoderado
- Miralles Porcel Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 163, S 8, H PM 25000, I/A 7 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-07
Empresa: GALMES & BENNASAR SL
Administrador Solidario
- Bennasar Frau Sebastian
- Miralles Porcel Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 163, S 8, H PM 25000, I/A 6 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-07
Empresa: EXPLOTACIONS PEDRA SECA SL
Administrador Unico
- Miralles Porcel Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2237 , F 152, S 8, H PM 56253, I/A 4 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-07
Empresa: DINOSERVIS 2000 SL
Administrador Unico
- Miralles Porcel Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2484 , F 171, S 8, H PM 68840, I/A 1 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-07
Empresa: GALMES & BENNASAR SL
Administrador Solidario
- Miralles Porcel Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 163, S 8, H PM 25000, I/A 5 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-67-07
Empresa: ALL SAINTS RETAIL LIMITED
R.L.C.Perma.
Repre.Fiscal
- Miralles Porcel Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2413 , F 176, S 8, H PM 65247, I/A 1 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-07
Información de MIRALLES PORCEL FRANCISCO ANTONIO
Mostramos los datos de MIRALLES PORCEL FRANCISCO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRALLES PORCEL FRANCISCO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos