MIRALLES MANCHON ENRIQUE
Informe ejecutivo de MIRALLES MANCHON ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MIRALLES MANCHON ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSEN SL | Presidente | 26/01/2017 | 02/05/2022 |
CONSEN SL | Consejero | 26/01/2017 | 02/05/2022 |
MIRALLES Y MANCHON SL | Consejero | 16/10/2015 | 29/04/2022 |
TOTFIL SL | Liquidador | 19/07/2013 | 19/07/2013 |
TOTFIL SL | Administrador Unico | 19/07/2013 |
VINCULACIONES DE MIRALLES MANCHON ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRALLES MANCHON ENRIQUE
Empresa: CONSEN SL
Consejero Delegado
Consejero
- Miralles Manchon Enrique
- Miralles Manchon Jose Francisco
- Muñoz Menarguez Bernardina
Presidente
- Miralles Manchon Enrique
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1318 , F 211, S 8, H A 7396, I/A 7 (02/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-03
Empresa: MIRALLES Y MANCHON SL
Consejero
- Miralles Manchon Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2549 , F 8, S 8, H A 70899, I/A 6 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-03
Empresa: CONSEN SL
Consejero Delegado
Consejero
- Miralles Manchon Enrique
- Miralles Manchon Jose Francisco
- Muñoz Menarguez Bernardina
Presidente
- Miralles Manchon Enrique
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1318 , F 183, S 8, H A 7396, I/A 6 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-03
Empresa: MIRALLES Y MANCHON SL
Consejero Delegado
Consejero
- Miralles Manchon Enrique
- Miralles Manchon Jose Francisco
- Miralles Manchon Maria Del Carmen
- Miralles Manchon Monica
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2549 , F 7, S 8, H A 70899, I/A 5 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-03
Empresa: TOTFIL SL
Liquidador
- Miralles Manchon Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2558 , F 217, S 8, H A 12798, I/A 7 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-03
Empresa: TOTFIL SL
Administrador Unico
- Miralles Manchon Enrique
Liquidador
- Miralles Manchon Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2558 , F 217, S 8, H A 12798, I/A 7 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-03
Información de MIRALLES MANCHON ENRIQUE
Mostramos los datos de MIRALLES MANCHON ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRALLES MANCHON ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos