MIRALLES AGUIRRE COSME
Informe ejecutivo de MIRALLES AGUIRRE COSME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MIRALLES AGUIRRE COSME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CULTIVOS VIDA GREEN SL | Administrador Unico | 21/12/2023 | 07/05/2024 |
MEDITERRANEAN HEMP SL | Administrador Unico | 24/10/2023 | 29/04/2024 |
VINCULACIONES DE MIRALLES AGUIRRE COSME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRALLES AGUIRRE COSME
Empresa: CULTIVOS VIDA GREEN SL
Administrador Unico
- Miralles Aguirre Cosme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47656 , F 211, S 8, H B 558471, I/A 7 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-08
Empresa: MEDITERRANEAN HEMP SL
Administrador Unico
- Miralles Aguirre Cosme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835, L 1395, F 56, S 8, H CS 43911, I/A 5 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-12
Empresa: CULTIVOS VIDA GREEN SL
Administrador Unico
- Miralles Aguirre Cosme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47656 , F 210, S 8, H B 558471, I/A 6 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-08
Empresa: MEDITERRANEAN HEMP SL
Administrador Unico
- Miralles Aguirre Cosme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835, L 1395, F 56, S 8, H CS 43911, I/A 4 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-12
Información de MIRALLES AGUIRRE COSME
Mostramos los datos de MIRALLES AGUIRRE COSME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRALLES AGUIRRE COSME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos