MIRALBELL GUERIN LUIS MARIA
Informe ejecutivo de MIRALBELL GUERIN LUIS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE MIRALBELL GUERIN LUIS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENIEMODE EUROPE SL | Apoderado Solidario | 26/10/2023 | |
GESTION LEGAL DE PORTFOLIOS CRONO SL | Administrador Unico | 20/03/2023 | |
DISEÑO LAND XXI SL | Administrador Unico | 24/02/2009 |
VINCULACIONES DE MIRALBELL GUERIN LUIS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRALBELL GUERIN LUIS MARIA
Empresa: POLIGENERACIO PARC DE L'ALBA ST 4 SA
Secretario No Consejero
- Miralbell Guerin Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 367973, I/A 26 (20/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-08
Empresa: POLIGENERACIO PARC DE L'ALBA ST 4 SA
Consejero
Secretario No Consejero
- Miralbell Guerin Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47613 , F 183, S 8, H B 367973, I/A 23 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-08
Empresa: POLIGENERACIO PARC DE L'ALBA ST 4 SA
Consejero
Secretario No Consejero
- Miralbell Guerin Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47613 , F 183, S 8, H B 367973, I/A 23 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-08
Empresa: GENIEMODE EUROPE SL
Apoderado Solidario
- Aranda Leon German
- Miralbell Guerin Luis Maria
- Miralbell Riera Georgina
- Miralbell Riera Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48922 , F 184, S 8, H B 601168, I/A 2 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-08
Empresa: GESTION LEGAL DE PORTFOLIOS CRONO SL
Administrador Unico
- Miralbell Guerin Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47584 , F 182, S 8, H B 556348, I/A 5 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-08
Empresa: CIDQO 2012 SL
Apoderado
- Desvalls Pineda Juan
- Miralbell Guerin Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43377 , F 14, S 8, H B 427107, I/A 8 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-08
Empresa: CIDQO 2012 SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Desvalls Pineda Juan Manuel
- Miralbell Guerin Luis Maria
- SUAN FARMA SA
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43377 , F 13, S 8, H B 427107, I/A 7 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-08
Empresa: CIDQO 2012 SL
Secretario
- Miralbell Guerin Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43377 , F 12, S 8, H B 427107, I/A 5 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-08
Empresa: POLIGENERACIO PARC DE L'ALBA ST 4 SA
Secretario No Consejero
- Miralbell Guerin Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40577 , F 50, S 8, H B 367973, I/A 12 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-08
Empresa: EDIFICIOS INDUSTRIALES SL
Consejero
- Bistue Raso Francisco Javier
- Bistue Raso Miguel Angel
- Carroggio Guerin Pablo
- Gutierrez Arqued Alfonso
- Miralbell Guerin Luis Maria
Presidente
Secretario
- Miralbell Guerin Luis Maria
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42974 , F 24, S 8, H B 35084, I/A 67 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-08
VER MAS ACTOS
Información de MIRALBELL GUERIN LUIS MARIA
Mostramos los datos de MIRALBELL GUERIN LUIS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRALBELL GUERIN LUIS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos