MIRA VILA ANA
Informe ejecutivo de MIRA VILA ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIRA VILA ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLO DE PROYECTOS TURISTICOS 21 SL | Administrador Unico | 16/10/2014 | |
POPNICS POST STORE SL | Administrador Unico | 17/01/2014 |
VINCULACIONES DE MIRA VILA ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRA VILA ANA
Administrador Unico
- Mira Vila Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36773 , F 152, S 8, H B 286002, I/A 4 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-08
Empresa: POPNICS POST STORE SL
Administrador Unico
- Mira Vila Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44106 , F 98, S 8, H B 447105, I/A 1 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-08
Empresa: AYKVER STREET MARKETING SL
Consejero Delegado
Consejero
- De Salvador Planas Jorge
- Mira Vila Ana
- Soler Garcia Manuel Ignacio
Presidente
- Mira Vila Ana
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36108 , F 170, S 8, H B 277405, I/A 6 (21/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-08
Información de MIRA VILA ANA
Mostramos los datos de MIRA VILA ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRA VILA ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos